BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES
Informe ejecutivo de BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA | Consejero | 01/12/2014 | 16/02/2016 |
CASINO DE SANTA CRUZ SA | Consejero | 17/10/2011 | 03/11/2015 |
CASINO DE TAORO SA | Consejero | 18/07/2011 | 17/10/2011 |
CASINO PLAYA DE LAS AMERICAS SA | Consejero | 19/07/2011 |
VINCULACIONES DE BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Consejero
- Baena Espinosa Rosa Nieves
- Mora Padilla Ana Guadalupe
- Pena Machin Margarita
- Talavera Deniz Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 131, S 8, H TF 22713, I/A 22 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-38
Empresa: CASINO DE SANTA CRUZ SA
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892 , F 180, S 8, H TF 1590, I/A 45 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-38
Empresa: INSTITUTO MEDICO TINERFEÑO SA
Consejero
- Baena Espinosa Rosa Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 131, S 8, H TF 22713, I/A 20 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-38
Empresa: CASINO DE TAORO SA
Consejero
- Baena Espinosa Rosa Nieves
- Padron Rodriguez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 224, S 8, H TF 2492, I/A 71 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
Empresa: CASINO DE SANTA CRUZ SA
Consejero
- Baena Espinosa Rosa Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1892 , F 179, S 8, H TF 1590, I/A 42 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
Empresa: CASINO PLAYA DE LAS AMERICAS SA
Consejero
- Alfredo Goñi Goñi
- Baena Espinosa Rosa Nieves
- Garcia Sanjuan Ruiz Pedro
- Garcia Santamaria Francisco
- Santos Cruz Miguel Angel
- Sierra Melo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 214, S 8, H TF 2488, I/A 50 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Empresa: CASINO DE TAORO SA
Consejero
- Abreu Exposito Aurelio
- Baena Espinosa Rosa Nieves
- Pintado Mascareño Eduardo
- Yanes Gonzalez Maria Coromoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2004 , F 223, S 8, H TF 2492, I/A 69 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-38
Información de BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES
Mostramos los datos de BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA ESPINOSA ROSA NIEVES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos