BAENA BOZA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de BAENA BOZA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAENA BOZA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAISAJES URBANOS SA | Presidente | 16/05/2012 | 25/04/2023 |
PAISAJES URBANOS SA | Consejero | 16/05/2012 | 25/04/2023 |
PAISAJES URBANOS SA | Consejero Delegado Solidario | 14/07/2017 | 25/04/2023 |
PAISAJES URBANOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/05/2012 | 14/07/2017 |
VINCULACIONES DE BAENA BOZA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA BOZA MARIA PILAR
Empresa: PAISAJES URBANOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Baena Boza Maria Pilar
Consejero
- Baena Boza Maria Pilar
Presidente
- Baena Boza Maria Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 118, S 8, H M 84479, I/A 17 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-28
Empresa: PAISAJES URBANOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
Consejero
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
- Camacho Baena Maria Rocio
Presidente
- Baena Boza Maria Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 118, S 8, H M 84479, I/A 16 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-28
Empresa: PAISAJES URBANOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 117, S 8, H M 84479, I/A 14 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: PAISAJES URBANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 117, S 8, H M 84479, I/A 14 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Empresa: PAISAJES URBANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
Consejero
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
- Camacho Baena Maria Rocio
Presidente
- Baena Boza Maria Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 117, S 8, H M 84479, I/A 13 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: PAISAJES URBANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
Consejero
- Baena Boza Maria Angel
- Baena Boza Maria Paloma
- Baena Boza Maria Pilar
- Camacho Baena Maria Rocio
Presidente
- Baena Boza Maria Pilar
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5160 , F 116, S 8, H M 84479, I/A 12 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-28
Información de BAENA BOZA MARIA PILAR
Mostramos los datos de BAENA BOZA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA BOZA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos