BAENA BALMASEDA ROCIO
Informe ejecutivo de BAENA BALMASEDA ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAENA BALMASEDA ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BP ESPAÑA SA | Apoderado | 26/04/2022 | |
BP ENERGIA ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/04/2022 | |
MARKOIL SA | Apoderado | 11/04/2022 | |
CASTROL ESPAÑA SL | Apoderado | 08/04/2022 |
VINCULACIONES DE BAENA BALMASEDA ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA BALMASEDA ROCIO
Empresa: BP ESPAÑA SA
Apoderado
- Baena Balmaseda Rocio
- Molinero Canal Carlos
- Molinero Canal Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41149 , F 168, S 8, H M 79490, I/A 313 (26/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-84-28
Empresa: BP OIL ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1768, L 1329, F 50, S 8, H CS 32548, I/A 87 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-12
Empresa: MARKOIL SA
Apoderado
- Baena Balmaseda Rocio
- Gonzalez De Andrea Eduardo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39479 , F 41, S 8, H M 29965, I/A 137 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: CASTROL ESPAÑA SL
Apoderado
- Baena Balmaseda Rocio
- Molinero Canal Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41672 , F 21, S 8, H M 738187, I/A 8 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Información de BAENA BALMASEDA ROCIO
Mostramos los datos de BAENA BALMASEDA ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA BALMASEDA ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos