BAENA ALDAMA JAVIER
Informe ejecutivo de BAENA ALDAMA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BAENA ALDAMA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARADOX TECH GROUP SL | Administrador Unico | 05/02/2024 | |
BOAT ME BRAVA SL | Administrador Unico | 11/03/2022 | |
FIRE PRO INFINITY SL | Administrador Unico | 14/05/2021 | |
EMERGPROGRAM SL | Administrador Unico | 14/09/2020 | |
ESURF TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 28/08/2018 | |
4 PELLETS SL | Administrador Unico | 25/06/2014 |
VINCULACIONES DE BAENA ALDAMA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAENA ALDAMA JAVIER
Empresa: PARADOX TECH GROUP SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49122 , F 18, S 8, H B 608526, I/A 1 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-08
Empresa: BOAT ME COSTA BRAVA SL
Liquidador
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41617 , F 193, S 8, H B 390986, I/A 3 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: BOAT ME COSTA BRAVA SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Liquidador
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41617 , F 193, S 8, H B 390986, I/A 3 (24/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-08
Empresa: BOAT ME BRAVA SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48211 , F 190, S 8, H B 576115, I/A 1 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-08
Empresa: FIRE PRO INFINITY SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47816 , F 50, S 8, H B 563149, I/A 1 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-08
Empresa: EMERGPROGRAM SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47449 , F 218, S 8, H B 552158, I/A 1 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-08
Empresa: ESURF TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46544 , F 12, S 8, H B 523352, I/A 1 (28/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-170-08
Empresa: 4 PELLETS SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44368 , F 100, S 8, H B 454121, I/A 1 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08
Empresa: SUMINISTROS PROINFOR SL
Administrador Unico
- Baena Aldama Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41617 , F 189, S 8, H B 390986, I/A 1 (28/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-7-08
Información de BAENA ALDAMA JAVIER
Mostramos los datos de BAENA ALDAMA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAENA ALDAMA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos