BADOSA GIMENO CARLA
Informe ejecutivo de BADOSA GIMENO CARLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BADOSA GIMENO CARLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
A PARES SOCKS SL | Administrador Unico | 17/07/2014 | 05/12/2019 |
A PARES SOCKS SL | Liquidador | 05/12/2019 | 05/12/2019 |
SEVILLA SMITH SL | Administrador Unico | 24/04/2018 | 08/11/2019 |
VINCULACIONES DE BADOSA GIMENO CARLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADOSA GIMENO CARLA
Empresa: A PARES SOCKS SL
Liquidador
- Badosa Gimeno Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44403 , F 73, S 8, H B 455077, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: A PARES SOCKS SL
Administrador Unico
- Badosa Gimeno Carla
Liquidador
- Badosa Gimeno Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44403 , F 73, S 8, H B 455077, I/A 2 (05/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-08
Empresa: SEVILLA SMITH SL
Administrador Unico
- Badosa Gimeno Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46384 , F 220, S 8, H B 518261, I/A 3 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-08
Empresa: SEVILLA SMITH SL
Administrador Unico
- Badosa Gimeno Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46384 , F 218, S 8, H B 518261, I/A 1 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-08
Empresa: A PARES SOCKS SL
Administrador Unico
- Badosa Gimeno Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44403 , F 73, S 8, H B 455077, I/A 1 (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-08
Información de BADOSA GIMENO CARLA
Mostramos los datos de BADOSA GIMENO CARLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADOSA GIMENO CARLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos