BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA
Informe ejecutivo de BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRIFOLS VIAJES SA | Apoderado | 10/03/2010 | 23/06/2021 |
GRIFOLS SA | Apoderado | 02/03/2010 | 08/06/2021 |
GRIFOLS MOVACO SA | Apoderado | 12/03/2010 | 08/06/2021 |
GRIFOLS ENGINEERING SA | Apoderado | 12/03/2010 | 08/06/2021 |
DIAGNOSTIC GRIFOLS SA | Apoderado | 02/03/2010 | 08/06/2021 |
BIOMAT SA | Apoderado | 12/03/2010 | 08/06/2021 |
INSTITUTO GRIFOLS SA | Apoderado | 10/03/2010 | 08/06/2021 |
GRIFOLS MOVACO SA | Apoderado | 08/06/2021 | |
INSTITUTO GRIFOLS SA | Apoderado | 08/06/2021 | |
GRIFOLS INTERNATIONAL SA | Apoderado | 04/03/2010 | 07/06/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA
Empresa: GRIFOLS VIAJES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46806 , F 145, S 8, H B 131570, I/A 59 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-08
Empresa: GRIFOLS ENGINEERING SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46806 , F 160, S 8, H B 230494, I/A 71 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: DIAGNOSTIC GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46806 , F 170, S 8, H B 100072, I/A 109 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43499 , F 192, S 8, H B 92799, I/A 233 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: INSTITUTO GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47385 , F 66, S 8, H B 110367, I/A 153 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: GRIFOLS MOVACO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
- Fernandez Pariente Jose Maria
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46806 , F 130, S 8, H B 112975, I/A 138 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: BIOMAT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46930 , F 178, S 8, H B 19337, I/A 93 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-08
Empresa: LABORATORIOS GRIFOLS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 95, S 8, H B 111831, I/A 133 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-08
Empresa: GRIFOLS INTERNATIONAL SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Badiola Nuñez Ana Maria
- Espinos Burgueño Jose Luis
- Fernandez Pariente Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47276 , F 124, S 8, H B 167921, I/A 91 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Empresa: GRI CEL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41751 , F 138, S 8, H B 388766, I/A 7 (10/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-08
VER MAS ACTOS
Información de BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA
Mostramos los datos de BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIOLA NUÑEZ ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos