BADIOLA MARTINEZ ANGEL
Informe ejecutivo de BADIOLA MARTINEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BADIOLA MARTINEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIVERSOLUTIONS SL | Socio Unico | 16/01/2014 | |
DIVERSOLUTIONS SL | Administrador Unico | 16/01/2014 |
VINCULACIONES DE BADIOLA MARTINEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIOLA MARTINEZ ANGEL
Empresa: OCIOMANIA Y DVD SL
Liquidador
- Badiola Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4508 , F 179, S 8, H BI 41587, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-48
Empresa: OCIOMANIA Y DVD SL
Administrador Unico
- Badiola Martinez Angel
Liquidador
- Badiola Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4508 , F 179, S 8, H BI 41587, I/A 3 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-48
Empresa: DIVERSOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Badiola Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5423 , F 210, S 8, H BI 63475, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-48
Empresa: DIVERSOLUTIONS SL
Socio Único
- Badiola Martinez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5423 , F 210, S 8, H BI 63475, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-48
Información de BADIOLA MARTINEZ ANGEL
Mostramos los datos de BADIOLA MARTINEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIOLA MARTINEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos