BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBERTO BADIOLA REPRESENTACIONES INDUSTRIALES SL | Administrador Solidario | 12/06/2013 | |
MAAP ELGOIBAR SL | Apoderado Solidario | 16/03/2011 |
VINCULACIONES DE BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO
Empresa: LAU BERMEKA SL
Apoderado
- Badiola Beracoechea Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2595 , F 183, S 8, H SS 35278, I/A 8 (14/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-140-20
Empresa: PESQUERA ZALDUPE SA
Liquidador Mancomunado
- Badiola Beracoechea Luis Alberto
- Cazenave Zarandona Amadeo
- Yeregui Gabilondo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 48, S 8, H BI 2542, I/A 17 (26/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-48
Empresa: PESQUERA ZALDUPE SA
Liquidador Mancomunado
- Badiola Beracoechea Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 76, S 8, H BI 2542,A , I/ 15 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-48
Administrador Solidario
- Alvarez De Pablo Maria Begoña
- Badiola Beracoechea Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 164, S 8, H SS 35406, I/A 1 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-114-20
Empresa: MAAP ELGOIBAR SL
Administrador Solidario
- Alvarez De Pablo Mariano
- Badiola Beracoechea Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 11, S 8, H SS 31322, I/A 4 (21/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-20
Empresa: MAAP ELGOIBAR SL
Administrador Solidario
- Alvarez De Pablo Mariano
- Badiola Beracoechea Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 11, S 8, H SS 31322, I/A 3 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-65-20
Empresa: MAAP ELGOIBAR SL
Apoderado Solidario
- Badiola Beracoechea Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 11, S 8, H SS 31322, I/A 2 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-20
Información de BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIOLA BERACOECHEA LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos