BADIES GOLOBARDES MARTA
Informe ejecutivo de BADIES GOLOBARDES MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BADIES GOLOBARDES MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELS PRATS ECOLOGICS SL | Apoderado Solidario | 06/05/2024 | |
CEREALES Y ABONOS CASAMITJANA SA | Apoderado Solidario | 03/05/2024 | |
BADIES ADVOCATS ASSOCIATS SLP | Administrador Solidario | 20/04/2011 |
VINCULACIONES DE BADIES GOLOBARDES MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIES GOLOBARDES MARTA
Empresa: ELS PRATS ECOLOGICS SL
Apoderado Solidario
- Badies Golobardes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46845 , F 143, S 8, H B 532799, I/A 2 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: CEREALES Y ABONOS CASAMITJANA SA
Apoderado Solidario
- Badies Golobardes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22821 , F 143, S 8, H B 43182, I/A 23 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-08
Empresa: FONT & BADIES ADVOCATS ASSOCIATS SCP
Liquidador
- Badies Golobardes Marta
- Font Gabarro Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40581 , F 158, S 8, H B 370008, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Empresa: FONT & BADIES ADVOCATS ASSOCIATS SCP
Administrador Solidario
- Badies Golobardes Marta
- Font Gabarro Josep
Liquidador
- Badies Golobardes Marta
- Font Gabarro Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40581 , F 158, S 8, H B 370008, I/A 2 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-08
Liquidador
- Badies Golobardes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43735 , F 104, S 8, H B 436863, I/A 2 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Administrador Unico
- Badies Golobardes Marta
Liquidador
- Badies Golobardes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43735 , F 104, S 8, H B 436863, I/A 2 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-129-08
Empresa: MERA PEAK SL
Apoderado Solidario
- Badies Golobardes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43413 , F 62, S 8, H B 428905, I/A 5 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-08
Empresa: MERA PEAK SL
Apoderado Solidario
- Badies Golobardes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43413 , F 61, S 8, H B 428905, I/A 3 (19/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-40-08
Administrador Unico
- Badies Golobardes Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43735 , F 103, S 8, H B 436863, I/A 1 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-08
Empresa: BADIES ADVOCATS ASSOCIATS SLP
Administrador Solidario
- Badies Golobardes Marta
- Bertran Carles Llorenc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41801 , F 174, S 8, H B 397456, I/A 3 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-08
VER MAS ACTOS
Información de BADIES GOLOBARDES MARTA
Mostramos los datos de BADIES GOLOBARDES MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIES GOLOBARDES MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos