BADIA SERRA ALBERT
Informe ejecutivo de BADIA SERRA ALBERT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BADIA SERRA ALBERT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREBLA 21 SL | Liquidador | 23/04/2024 | 23/04/2024 |
EVERTAIL SL | Administrador Solidario | 25/10/2021 | |
EVERTAIL SL | Liquidador | 25/10/2021 | 25/10/2021 |
GESCONRISC SL | Administrador Solidario | 19/09/2018 | |
GESCONRISC SL | Liquidador | 19/09/2018 | 19/09/2018 |
RINACALA ASSOCIATS SL | Administrador Solidario | 09/10/2014 | |
RINACALA ASSOCIATS SL | Liquidador | 09/10/2014 | 09/10/2014 |
ENGESTI SL | Liquidador | 04/03/2010 | 04/03/2010 |
VINCULACIONES DE BADIA SERRA ALBERT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIA SERRA ALBERT
Empresa: TREBLA 21 SL
Liquidador
- Badia Serra Albert
- Cerdan Iseres Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31423 , F 4, S 8, H B 189213, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: TREBLA 21 SL
Administrador
Liquidador
- Badia Serra Albert
- Cerdan Iseres Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31423 , F 4, S 8, H B 189213, I/A 2 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-08
Empresa: EVERTAIL SL
Liquidador
- Badia Serra Albert
- Cerdan Iseres Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37271 , F 56, S 8, H B 305348, I/A 3 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Empresa: EVERTAIL SL
Administrador Solidario
- Badia Serra Albert
- Cerdan Iseres Albert
Liquidador
- Badia Serra Albert
- Cerdan Iseres Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37271 , F 56, S 8, H B 305348, I/A 3 (25/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-08
Empresa: GESCONRISC SL
Liquidador
- Badia Serra Albert
- Badia Serra Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34868 , F 18, S 8, H B 252749, I/A 6 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-08
Empresa: GESCONRISC SL
Administrador Solidario
- Badia Serra Albert
- Badia Serra Francesc Xavier
Liquidador
- Badia Serra Albert
- Badia Serra Francesc Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34868 , F 18, S 8, H B 252749, I/A 6 (19/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-187-08
Empresa: RINACALA ASSOCIATS SL
Liquidador
- Badia Serra Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23056 , F 15, S 8, H B 47574, I/A 9 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Empresa: RINACALA ASSOCIATS SL
Administrador Solidario
- Badia Serra Albert
Liquidador
- Badia Serra Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23056 , F 15, S 8, H B 47574, I/A 9 (09/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-199-08
Empresa: ENGESTI SL
Liquidador
- Badia Serra Albert
- Corrons Pisa Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32331 , F 176, S 8, H B 207143, I/A 5 (04/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
Información de BADIA SERRA ALBERT
Mostramos los datos de BADIA SERRA ALBERT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIA SERRA ALBERT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos