BADIA LISO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de BADIA LISO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BADIA LISO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES BADIA SL | Apoderado | 02/01/2015 | 23/02/2021 |
TRANSNIEBA SL | Apoderado | 08/02/2010 | 12/08/2020 |
TRANSPORTES BADIA SL | Administrador Solidario | 30/10/2014 | |
TRANSNIEBA SL | Administrador Solidario | 05/11/2009 | |
TRANSNIEBA SL | Administrador Unico | 05/11/2009 | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE BADIA LISO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADIA LISO JOSE MARIA
Empresa: TRANSPORTES BADIA SL
Apoderado
- Badia Liso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 19, S 8, H M 591683, I/A 5 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: TRANSNIEBA SL
Apoderado
- Badia Liso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1490 , F 52, S 8, H TO 1808, I/A 16 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-45
Empresa: TRANSPORTES BADIA SL
Apoderado
- Badia Liso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32867 , F 18, S 8, H M 591683, I/A 3 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-7-28
Empresa: TRANSPORTES BADIA SL
Administrador Solidario
- Badia Liso Jose Maria
- Garcia Nieto Juana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 171, S 8, H TO 4076, I/A 4 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-45
Empresa: TRANSNIEBA SL
Apoderado
- Badia Liso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 120, S 8, H TO 1808, I/A 10 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-34-45
Empresa: TRANSNIEBA SL
Administrador Unico
- Badia Liso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 120, S 8, H TO 1808, I/A 9 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-45
Empresa: TRANSNIEBA SL
Administrador Unico
- Badia Liso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 120, S 8, H TO 1808, I/A 8 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-45
Empresa: TRANSNIEBA SL
Administrador Solidario
- Badia Garcia Susana
- Badia Liso Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 687 , F 120, S 8, H TO 1808, I/A 8 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-45
Información de BADIA LISO JOSE MARIA
Mostramos los datos de BADIA LISO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADIA LISO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos