BADER BENNO
Informe ejecutivo de BADER BENNO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BADER BENNO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SKAPA ROLLS COVER TECHNOLOGY SL | Apoderado Solidario | 15/06/2012 | |
SKAPA ROLLS COVER TECHNOLOGY SL | Apoderado Solidario | 20/10/2010 |
VINCULACIONES DE BADER BENNO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADER BENNO
Empresa: SKAPA ROLLS COVER TECHNOLOGY SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 222, S 8, H Z 48619, I/A B (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-50
Empresa: SKAPA ROLLS COVER TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
- Bader Benno
- Bringier Philippe Andre
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 221, S 8, H Z 48619, I/A 9 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-50
Empresa: SKAPA POLY TECK SL
Apoderado Solidario
- Bader Benno
- Bringier Philippe Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 220, S 8, H Z 48619, I/A 6 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-50
Empresa: SKAPA POLY TECK SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 219, S 8, H Z 48619, I/A 5 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-50
Empresa: SKAPA POLY TECK SL
Administrador Solidario
- Bader Benno
- Bringier Philippe Andre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 219, S 8, H Z 48619, I/A 5 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-50
Empresa: SKAPA POLY TECK SL
Administrador Solidario
- Bader Benno
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3711 , F 218, S 8, H Z 48619, I/A 2 (10/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-94-50
Información de BADER BENNO
Mostramos los datos de BADER BENNO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADER BENNO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos