BADENES PEREZ SALVADOR
Informe ejecutivo de BADENES PEREZ SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BADENES PEREZ SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRETTY HOUSE MEDITERRANEAN SL | Administrador Mancomunado | 26/12/2011 |
VINCULACIONES DE BADENES PEREZ SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADENES PEREZ SALVADOR
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS BADENES SL
Administrador Unico
- Badenes Perez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 592, L 159, F 6, S 8, H CS 4325, I/A 10 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-12
Empresa: PRETTY HOUSE MEDITERRANEAN SL
Administrador Mancomunado
- Badenes Perez Salvador
- Martinez Lopez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8450, L 5740, F 50, S 8, H V 113818, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-46
Empresa: BAPESAL INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Badenes Perez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393, L 955, F 166, S 8, H CS 27576, I/A 4 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-12
Información de BADENES PEREZ SALVADOR
Mostramos los datos de BADENES PEREZ SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADENES PEREZ SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos