BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS
Informe ejecutivo de BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARISTWARE SL | Administrador Unico | 07/09/2018 | 27/12/2023 |
ARISTWARE SL | Socio Unico | 07/09/2018 | 01/03/2019 |
VINCULACIONES DE BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS
Empresa: ARISTWARE SL
Administrador Unico
- Badenes Ayestaran Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10547, L 7828, F 76, S 8, H V 183615, I/A 3 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-46
Empresa: ARISTWARE SL
Administrador Unico
- Badenes Ayestaran Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10547, L 7828, F 76, S 8, H V 183615, I/A 1 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-46
Empresa: ARISTWARE SL
Socio Único
- Badenes Ayestaran Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10547, L 7828, F 76, S 8, H V 183615, I/A 1 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-46
Información de BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS
Mostramos los datos de BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADENES AYESTARAN PEDRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos