BADAL ALTER FELIX
Informe ejecutivo de BADAL ALTER FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BADAL ALTER FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLMAR CONNECT SL | Administrador Unico | 16/03/2016 | 19/07/2016 |
COLMAR CONNECT SL | Apoderado Solidario | 25/11/2014 | 20/04/2016 |
VINCULACIONES DE BADAL ALTER FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BADAL ALTER FELIX
Empresa: COLMAR CONNECT SL
Administrador Unico
- Badal Alter Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44488 , F 185, S 8, H B 457585, I/A 10 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-148-08
Empresa: COLMAR CONNECT SL
Apoderado Solidario
- Badal Alter Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44488 , F 185, S 8, H B 457585, I/A 7 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-08
Empresa: COLMAR CONNECT SL
Administrador Unico
- Badal Alter Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44488 , F 184, S 8, H B 457585, I/A 5 (16/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Empresa: COLMAR CONNECT SL
Apoderado Solidario
- Badal Alter Felix
- Garcia Rodriguez Manuel Quintiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44488 , F 183, S 8, H B 457585, I/A 3 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-08
Información de BADAL ALTER FELIX
Mostramos los datos de BADAL ALTER FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BADAL ALTER FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos