BACHILLER VILALTELLA SUSANA
Informe ejecutivo de BACHILLER VILALTELLA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BACHILLER VILALTELLA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DASU SL | Apoderado Solidario | 03/08/2015 | |
E BACHILLER B SA | Apoderado Solidario | 03/08/2015 | |
DASU SL | Secretario | 15/07/2015 | |
DASU SL | Consejero | 15/07/2015 | |
DASU SL | Consejero Delegado | 15/07/2015 | |
SOURTEX CABRERA SL | Apoderado Solidario | 03/10/2014 | |
INVERSAL MASNOU SL | Administrador Unico | 23/05/2014 |
VINCULACIONES DE BACHILLER VILALTELLA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACHILLER VILALTELLA SUSANA
Empresa: RITEX 2002 SL
Administrador
- Bachiller Vilaltella Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34896 , F 196, S 8, H B 253937, I/A 9 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Empresa: E BACHILLER B SA
Apoderado Solidario
- Bachiller Vilaltella Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23306 , F 104, S 8, H B 52744, I/A 32 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-08
Empresa: DASU SL
Apoderado Solidario
- Bachiller Vilaltella David
- Bachiller Vilaltella Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34790 , F 206, S 8, H B 106648, I/A 10 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-08
Empresa: DASU SL
Consejero Delegado
- Bachiller Vilaltella Susana
Consejero
- Bachiller Vilaltella David
- Bachiller Vilaltella Susana
- Vilaltella Martinez Maria Carmen
Presidente
Secretario
- Bachiller Vilaltella Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34790 , F 206, S 8, H B 106648, I/A 9 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Empresa: DASU SL
Administrador Unico
- Bachiller Vilaltella Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34790 , F 206, S 8, H B 106648, I/A 9 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-137-08
Empresa: DASU SL
Administrador Unico
- Bachiller Vilaltella Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34790 , F 205, S 8, H B 106648, I/A 8 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Empresa: RITEX BY TEXKNIT SL
Apoderado Solidario
- Bachiller Vilaltella Susana
- Rojas Almuzara Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43100 , F 3, S 8, H B 421854, I/A 2 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-08
Empresa: INVERSAL MASNOU SL
Administrador Unico
- Bachiller Vilaltella Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44329 , F 208, S 8, H B 452948, I/A 1 (23/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-102-08
Información de BACHILLER VILALTELLA SUSANA
Mostramos los datos de BACHILLER VILALTELLA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACHILLER VILALTELLA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos