BACHILLER BACHILLER ELISEO
Informe ejecutivo de BACHILLER BACHILLER ELISEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BACHILLER BACHILLER ELISEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
E BACHILLER B SA | Administrador Unico | 11/04/2013 | 02/06/2015 |
DASU SL | Administrador Unico | 17/07/2012 | 25/02/2015 |
DASU SL | Apoderado | 25/02/2015 |
VINCULACIONES DE BACHILLER BACHILLER ELISEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BACHILLER BACHILLER ELISEO
Empresa: E BACHILLER B SA
Administrador Unico
- Bachiller Bachiller Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23306 , F 103, S 8, H B 52744, I/A 30 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-08
Empresa: DASU SL
Administrador Unico
- Bachiller Bachiller Eliseo
Apoderado
- Bachiller Bachiller Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34790 , F 205, S 8, H B 106648, I/A 8 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Empresa: E BACHILLER B SA
Administrador Unico
- Bachiller Bachiller Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23306 , F 103, S 8, H B 52744, I/A 27 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-08
Empresa: DASU SL
Administrador Unico
- Bachiller Bachiller Eliseo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34790 , F 205, S 8, H B 106648, I/A 7 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-08
Información de BACHILLER BACHILLER ELISEO
Mostramos los datos de BACHILLER BACHILLER ELISEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BACHILLER BACHILLER ELISEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos