BABSKY NADEL SILVIA MONICA
Informe ejecutivo de BABSKY NADEL SILVIA MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BABSKY NADEL SILVIA MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B N ASOCIADOS SA | Administrador Unico | 25/04/2011 |
VINCULACIONES DE BABSKY NADEL SILVIA MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BABSKY NADEL SILVIA MONICA
Empresa: B N ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Babsky Nadel Silvia Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10757 , F 38, S 8, H M 170089, I/A 16 (07/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOTO 7 SL
Administrador Solidario
- Babsky Nadel Silvia Monica
- Romero Ramos Enrique
- Valls Navascues Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20674 , F 42, S 8, H M 366114, I/A 2 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-28
Empresa: B N ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Babsky Nadel Silvia Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10757 , F 36, S 8, H M 170089, I/A 13 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Empresa: SOLAR SEA 3 SL
Administrador Suplente
- Babsky Nadel Silvia Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12346 , F 72, S 8, H M 196095, I/A 7 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-88-28
Empresa: B N ASOCIADOS SA
Administrador Unico
- Babsky Nadel Silvia Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10757 , F 35, S 8, H M 170089, I/A 10 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Información de BABSKY NADEL SILVIA MONICA
Mostramos los datos de BABSKY NADEL SILVIA MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BABSKY NADEL SILVIA MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos