BABENCO SERGHEI
Informe ejecutivo de BABENCO SERGHEI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BABENCO SERGHEI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORACLE SOVEREIGN CLOUD SPAIN SL | Apoderado Solidario | 26/04/2024 | |
ORACLE IBERICA SRL | Apoderado Solidario | 25/04/2024 | |
ORACLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 22/04/2024 | |
ORACLE IBERICA SRL | Apoderado | 25/05/2020 | |
ORACLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL | Apoderado | 18/03/2020 |
VINCULACIONES DE BABENCO SERGHEI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BABENCO SERGHEI
Empresa: ORACLE SOVEREIGN CLOUD SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44323 , F 48, S 8, H M 781297, I/A 8 (26/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-28
Empresa: ORACLE IBERICA SRL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40764 , F 142, S 8, H M 51948, I/A 154 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-28
Empresa: ORACLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 224, S 8, H M 693642, I/A 22 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: ORACLE IBERICA SRL
Apoderado
- Antonescu Andreea Alina
- Babenco Serghei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38674 , F 202, S 8, H M 51948, I/A 141 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-103-28
Empresa: ORACLE GLOBAL SERVICES SPAIN SL
Apoderado
- Antonescu Andreea Alina
- Babenco Serghei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39467 , F 219, S 8, H M 693642, I/A 13 (18/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-59-28
Información de BABENCO SERGHEI
Mostramos los datos de BABENCO SERGHEI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BABENCO SERGHEI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos