BABE ROMERO BELEN
Informe ejecutivo de BABE ROMERO BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BABE ROMERO BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDAFOTEC SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA SL | Apoderado Mancomunado | 28/08/2014 |
VINCULACIONES DE BABE ROMERO BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BABE ROMERO BELEN
Empresa: LEBAMRO SL
Administrador Unico
- Babe Romero Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185, L 4185, F 215, S 8, H PO 61609, I/A 2 (23/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-36
Empresa: EDAFOTEC SUELOS A LA CARTA SL
Consejero
Presidente
- Babe Romero Belen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400, L 3400, F 17, S 8, H PO 44587, I/A 8 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-36
Empresa: LEBAMRO SL
Administrador Unico
- Babe Romero Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4185, L 4185, F 215, S 8, H PO 61609, I/A 1 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-36
Empresa: EDAFOTEC SUELOS A LA CARTA SL
Apoderado Mancomunado
- Babe Romero Belen
- Bao Iglesias Manuel
- Macias Garcia Felipe
- O'dogherty Carame Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400, L 3400, F 15, S 8, H PO 44587, I/A 4 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-36
Empresa: MARANGUELARIA SL
Apoderado
Consejero
Presidente
- Babe Romero Belen
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400, L 3400, F 11, S 8, H PO 44587, I/A 2 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-36
Empresa: MARANGUELARIA SL
Administrador Solidario
- Babe Romero Belen
- Leboreiro Amaro Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400, L 3400, F 11, S 8, H PO 44587, I/A 2 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-36
Información de BABE ROMERO BELEN
Mostramos los datos de BABE ROMERO BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BABE ROMERO BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos