AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA
Informe ejecutivo de AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUSMEX SL | Socio Unico | 22/12/2020 | |
EUSMEX SL | Administrador Unico | 22/12/2020 |
VINCULACIONES DE AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA
Empresa: NAUK CONSULTING SL
Consejero
- Azua Mendia Sabin Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637 , F 68, S 8, H BI 44822, I/A 16 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-48
Empresa: BMASI STRATEGY SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637 , F 64, S 8, H BI 44822, I/A 6 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
Empresa: BMASI STRATEGY SL
Administrador Unico
- Azua Mendia Sabin Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4637 , F 64, S 8, H BI 44822, I/A 6 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-143-48
Empresa: EUSMEX SL
Administrador Unico
- Azua Mendia Sabin Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5970 , F 126, S 8, H BI 76871, I/A 1 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-48
Empresa: EUSMEX SL
Socio Único
- Azua Mendia Sabin Koldobika
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5970 , F 126, S 8, H BI 76871, I/A 1 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-250-48
Información de AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA
Mostramos los datos de AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZUA MENDIA SABIN KOLDOBIKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos