AZQUETA ARIZCUN MARIA
Informe ejecutivo de AZQUETA ARIZCUN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZQUETA ARIZCUN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL | Apoderado | 22/12/2023 | |
SEPROTEC TRADUCCION E INTERPRETACION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2023 |
VINCULACIONES DE AZQUETA ARIZCUN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZQUETA ARIZCUN MARIA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 33, S 8, H M 259629, I/A 40 (22/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Elena Alvaro
- Azqueta Arizcun Maria
- Boter Vidal Marina
- Vidal Garralon Carlos
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 30, S 8, H M 259629, I/A 36 (17/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-203-28
Apoderado
- Alvarez Elena Alvaro
- Azqueta Arizcun Maria
- Boter Vidal Marina
- Martin Garcia Javier
- Paradinas Gomez Alvaro
- Podadera Ortigosa Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33404 , F 198, S 8, H M 601383, I/A 11 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Información de AZQUETA ARIZCUN MARIA
Mostramos los datos de AZQUETA ARIZCUN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZQUETA ARIZCUN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos