AZPEITIA EMPARANZA ARTURO
Informe ejecutivo de AZPEITIA EMPARANZA ARTURO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZPEITIA EMPARANZA ARTURO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARKOBI ANALISTAS DE MERCADOS SL | Presidente | 17/04/2024 | |
ARKOBI ANALISTAS DE MERCADOS SL | Consejero | 17/04/2024 | |
ALDAIXA COMPAÑIA AGRICOLA SL | Presidente | 18/08/2017 | |
ALDAIXA COMPAÑIA AGRICOLA SL | Consejero | 18/08/2017 | |
ALDAIXA COMPAÑIA AGRICOLA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/08/2017 | |
CORPORACION JUAN CELAYA SL | Presidente | 25/11/2016 | |
CORPORACION JUAN CELAYA SL | Consejero | 25/11/2016 | |
INMOBILIARIA URBANIZADORA LAZCANO SA | Administrador Solidario | 05/03/2015 |
VINCULACIONES DE AZPEITIA EMPARANZA ARTURO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZPEITIA EMPARANZA ARTURO
Empresa: ARKOBI ANALISTAS DE MERCADOS SL
Apoderado
Consejero
- Abarrategui Madinabeitia Maria Del Coro
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Diez Franco Jorge Luis
Presidente
- Azpeitia Emparanza Arturo
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2760 , F 3, S 8, H SS 38691, I/A 2 (17/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: CTL-TH PACKAGING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ayestaran Uriarte Luis Antonio
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Bilbao Urrutia Iñigo Maria
- Sanchez Alvarez Imanol
Presidente
- Azpeitia Emparanza Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1700 , F 69, S 8, H VI 14059, I/A 27 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-01
Empresa: INMOBILIARIA URBANIZADORA LAZCANO SA
Administrador Solidario
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Escalante Galarza Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 68, S 8, H SS 30506, I/A 8 (15/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-81-20
Empresa: ALDAIXA COMPAÑIA AGRICOLA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Bilbao Urrutia Iñigo Maria
- Sanchez Alvarez Imanol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 37, S 8, H VI 18660, I/A 2 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-01
Empresa: ALDAIXA COMPAÑIA AGRICOLA SL
Consejero
- Ayestaran Uriarte Luis Antonio
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Bilbao Urrutia Iñigo Maria
- Sanchez Alvarez Imanol
Presidente
- Azpeitia Emparanza Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638 , F 33, S 8, H VI 18660, I/A 1 (18/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-01
Empresa: CORPORACION JUAN CELAYA SL
Consejero
- Ayestaran Uriarte Luis Antonio
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Bilbao Urrutia Iñigo Maria
- Sanchez Alvarez Imanol
Presidente
- Azpeitia Emparanza Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1416 , F 103, S 8, H VI 14058, I/A 12 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-01
Empresa: CTL-TH PACKAGING SL
Consejero
- Ayestaran Uriarte Luis Antonio
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Bilbao Urrutia Iñigo Maria
- Sanchez Alvarez Imanol
Presidente
- Azpeitia Emparanza Arturo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1414 , F 135, S 8, H VI 14059, I/A 16 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-235-01
Empresa: INMOBILIARIA URBANIZADORA LAZCANO SA
Administrador Solidario
- Azpeitia Emparanza Arturo
- Escalante Galarza Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2384 , F 6, S 8, H SS 30506, I/A 5 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-20
Información de AZPEITIA EMPARANZA ARTURO
Mostramos los datos de AZPEITIA EMPARANZA ARTURO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZPEITIA EMPARANZA ARTURO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos