AZORIN FUENTES CARLOS
Informe ejecutivo de AZORIN FUENTES CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AZORIN FUENTES CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUKTUK DEL 13 SL | Administrador Unico | 17/11/2023 | |
AZORIN HERMANOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/12/2012 | |
AZORIN HERMANOS SA | Consejero | 21/12/2012 | |
MAJOR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 03/12/2012 | |
MAJOR SA | Consejero | 03/12/2012 | |
AFU SL | Administrador Mancomunado | 17/05/2011 |
VINCULACIONES DE AZORIN FUENTES CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZORIN FUENTES CARLOS
Empresa: TUKTUK DEL 13 SL
Administrador Unico
- Azorin Fuentes Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45944 , F 83, S 8, H M 807396, I/A 1 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-28
Empresa: AZORIN HERMANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Consejero
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4459 , F 185, S 8, H M 73880, I/A 17 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Empresa: MAJOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Consejero
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4715 , F 87, S 8, H M 77442, I/A 14 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-28
Empresa: AZORIN HERMANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Consejero
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4459 , F 185, S 8, H M 73880, I/A 16 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Empresa: MAJOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Consejero
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4715 , F 86, S 8, H M 77442, I/A 13 (22/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-28
Empresa: AZORIN HERMANOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Consejero
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4459 , F 184, S 8, H M 73880, I/A 15 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-28
Empresa: MAJOR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Consejero
- Azorin De Andres Francisco Manuel
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Revenga Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4715 , F 86, S 8, H M 77442, I/A 12 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Empresa: AFU SA
Administrador Mancomunado
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Fuentes Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4715 , F 131, S 8, H M 77445, I/A 9 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Empresa: AFU SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Fuentes Carolina
- Azorin Fuentes Jose Ramon
Consejero
- Azorin Fuentes Carlos
- Azorin Fuentes Carolina
- Azorin Fuentes Jose Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4715 , F 131, S 8, H M 77445, I/A 9 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-28
Información de AZORIN FUENTES CARLOS
Mostramos los datos de AZORIN FUENTES CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZORIN FUENTES CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos