AZIZ DZHABAROV
Informe ejecutivo de AZIZ DZHABAROV
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE AZIZ DZHABAROV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZIZ DZHABAROV
Empresa: STELLAR SHOW SL
Administrador Unico
- Aziz Dzhabarov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 600535, I/A 3 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-08
Empresa: STELLAR SHOW SL
Administrador Unico
- Aziz Dzhabarov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48907 , F 214, S 8, H B 600535, I/A 1 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-08
Empresa: AGMO ANTIK SL
Administrador Unico
- Aziz Dzhabarov
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46406 , F 68, S 8, H B 518944, I/A 9 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: AGMO ANTIK SL
Administrador Solidario
- Aziz Dzhabarov
- Daria Ekimtsova
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46406 , F 68, S 8, H B 518944, I/A 9 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-08
Empresa: AGMO ANTIK SL
Administrador Solidario
- Aziz Dzhabarov
- Ordeig Fournier Francesc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46406 , F 68, S 8, H B 518944, I/A 7 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-08
Información de AZIZ DZHABAROV
Mostramos los datos de AZIZ DZHABAROV que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZIZ DZHABAROV, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos