AZIMI MAHMOUD ALIZADEH
Informe ejecutivo de AZIMI MAHMOUD ALIZADEH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AZIMI MAHMOUD ALIZADEH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZIBA TALENTS SL | Administrador Unico | 19/06/2013 | 03/08/2022 |
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPANTV SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES HISPANTV SL | Liquidador | 11/11/2020 | 11/11/2020 |
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PRESS TV SL | Administrador Unico | 10/11/2020 | |
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES PRESS TV SL | Liquidador | 10/11/2020 | 10/11/2020 |
DIVAN DE TRADUCCIONES SL | Liquidador | 20/09/2013 | 20/09/2013 |
DIVAN DE TRADUCCIONES SL | Administrador Unico | 19/10/2012 | 20/09/2013 |
ZIBA TALENTS SL | Administrador Unico | 09/10/2012 | 10/01/2013 |
ZIBA TALENTS SL | Administrador Mancomunado | 30/04/2012 | 09/10/2012 |
VINCULACIONES DE AZIMI MAHMOUD ALIZADEH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZIMI MAHMOUD ALIZADEH
Liquidador
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28367 , F 71, S 8, H M 510884, I/A 3 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Administrador Unico
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28367 , F 71, S 8, H M 510884, I/A 3 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Liquidador
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30246 , F 135, S 8, H M 544422, I/A 2 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Administrador Unico
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30246 , F 135, S 8, H M 544422, I/A 2 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Empresa: DIVAN DE TRADUCCIONES SL
Liquidador
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29479 , F 51, S 8, H M 530558, I/A 3 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Empresa: DIVAN DE TRADUCCIONES SL
Administrador Unico
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29479 , F 51, S 8, H M 530558, I/A 3 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Empresa: 360 GLOBAL MEDIA SL
Administrador Unico
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29863 , F 48, S 8, H M 537317, I/A 5 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-28
Empresa: 360 GLOBAL MEDIA SL
Administrador Unico
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29863 , F 47, S 8, H M 537317, I/A 3 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-28
Empresa: DIVAN DE TRADUCCIONES SL
Administrador Unico
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29479 , F 51, S 8, H M 530558, I/A 2 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-28
Empresa: 360 GLOBAL MEDIA SL
Administrador Unico
- Azimi Mahmoud Alizadeh
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29863 , F 47, S 8, H M 537317, I/A 2 (09/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
VER MAS ACTOS
Información de AZIMI MAHMOUD ALIZADEH
Mostramos los datos de AZIMI MAHMOUD ALIZADEH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZIMI MAHMOUD ALIZADEH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos