AZCUNAGA LOPEZ PEDRO
Informe ejecutivo de AZCUNAGA LOPEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AZCUNAGA LOPEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARDOA WINES SL | Administrador Solidario | 08/02/2024 | |
EXPORTIA TRADE VENTURES SL | Administrador Unico | 14/02/2014 | |
AIBOA FOODS SL | Administrador Solidario | 02/03/2011 |
VINCULACIONES DE AZCUNAGA LOPEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZCUNAGA LOPEZ PEDRO
Empresa: ARDOA WINES SL
Administrador Solidario
- Azcunaga Lopez Pedro
- Ugartechea Aldamiz Echevarria Cristina Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 199, S 8, H BI 34302, I/A 2 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-48
Empresa: ARDOA WINES SL
Administrador Unico
- Azcunaga Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4177 , F 199, S 8, H BI 34302, I/A 2 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-48
Empresa: ECKOING COMMUNICATION SL
Administrador Solidario
- Azcunaga Lopez Pedro
- Serrano Gomez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 120, S 8, H BI 61845, I/A 2 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-48
Empresa: EXPORTIA TRADE VENTURES SL
Administrador Unico
- Azcunaga Lopez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5429 , F 186, S 8, H BI 63702, I/A 1 (14/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-37-48
Empresa: ECKOING COMMUNICATION SL
Administrador Solidario
- Azcunaga Lopez Pedro
- Serrano Gomez Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5353 , F 119, S 8, H BI 61845, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-54-48
Empresa: AIBOA FOODS SL
Administrador Solidario
- Azcunaga Lopez Pedro
- Unibaso Artaza Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4945 , F 92, S 8, H BI 52256, I/A 3 (02/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-53-48
Información de AZCUNAGA LOPEZ PEDRO
Mostramos los datos de AZCUNAGA LOPEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZCUNAGA LOPEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos