AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TANATORIOS IRACHE SA | Apoderado | 26/01/2015 | 13/01/2016 |
TANATORIOS IRACHE SA | Administrador Mancomunado | 13/01/2016 | 13/01/2016 |
TANATORIOS EBRO SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 12/01/2016 |
CEMENDENA SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 12/01/2016 |
MALKORRATE SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 12/01/2016 |
IRATAN SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 12/01/2016 |
IRASEGUR SL | Administrador Mancomunado | 12/01/2016 | 12/01/2016 |
TANATORIOS RIBERA EGA SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2015 | 23/12/2015 |
MALDAERREKA SL | Administrador Mancomunado | 23/12/2015 | 23/12/2015 |
VINCULACIONES DE AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL
Empresa: TANATORIOS IRACHE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 97, S 8, H NA 3893, I/A 57 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: TANATORIOS IRACHE SA
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 94, S 8, H NA 3893, I/A 55 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: TANATORIOS IRACHE SA
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
- Santos Ardaiz Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 879 , F 93, S 8, H NA 3893, I/A 53 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: IRASEGUR SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 24, S 8, H NA 31121, I/A 5 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: IRASEGUR SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
- Santos Ardaiz Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 23, S 8, H NA 31121, I/A 4 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: IRATAN SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 92, S 8, H NA 30755, I/A 10 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: IRATAN SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
- Santos Ardaiz Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 91, S 8, H NA 30755, I/A 9 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: MALKORRATE SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 124, S 8, H NA 32740, I/A 8 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: MALKORRATE SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
- Santos Ardaiz Abraham
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1650 , F 123, S 8, H NA 32740, I/A 7 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
Empresa: CEMENDENA SL
Administrador Mancomunado
- Azcona Izco Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 127, S 8, H NA 17190, I/A 13 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-31
VER MAS ACTOS
Información de AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZCONA IZCO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos