AZCONA COYA DANIEL
Informe ejecutivo de AZCONA COYA DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AZCONA COYA DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUSTRUM BLOCKCHAIN SERVICES SL | Socio Unico | 17/11/2021 | |
MUSTRUM BLOCKCHAIN SERVICES SL | Administrador Unico | 17/11/2021 |
VINCULACIONES DE AZCONA COYA DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZCONA COYA DANIEL
Empresa: MUSTRUM BLOCKCHAIN SERVICES SL
Administrador Unico
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 129, S 8, H SS 44273, I/A 1 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: MUSTRUM BLOCKCHAIN SERVICES SL
Socio Único
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3022 , F 129, S 8, H SS 44273, I/A 1 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-226-20
Empresa: OKER FACTORY SL
Liquidador
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 21, S 8, H SS 25718, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-20
Empresa: OKER FACTORY SL
Administrador Unico
- Azcona Coya Daniel
Liquidador
- Azcona Coya Daniel
Socio único
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 21, S 8, H SS 25718, I/A 4 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-20
Empresa: PINPILINPAUXA ENTERTAINMENT SL
Liquidador
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28680 , F 125, S 8, H M 516475, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: PINPILINPAUXA ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28680 , F 125, S 8, H M 516475, I/A 2 (03/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: BIBADO GAMES SL
Administrador Unico
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 94, S 8, H M 522708, I/A 2 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: PINPILINPAUXA ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28680 , F 125, S 8, H M 516475, I/A 1 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Empresa: PINPILINPAUXA ENTERTAINMENT SL
Socio Único
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28680 , F 125, S 8, H M 516475, I/A 1 (30/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-28
Empresa: BIBADO GAMES SL
Administrador Unico
- Azcona Coya Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29026 , F 94, S 8, H M 522708, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-143-28
VER MAS ACTOS
Información de AZCONA COYA DANIEL
Mostramos los datos de AZCONA COYA DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZCONA COYA DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos