AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN
Informe ejecutivo de AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSOLVER FINANCE ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Apoderado | 23/03/2010 | 30/05/2011 |
TRANSOLVER FINANCE ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Apoderado | 06/04/2010 | 30/05/2011 |
TRANSOLVER FINANCE ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO SA | Consejero | 23/03/2010 | 13/05/2011 |
TRANSOLVER SERVICE SA | Consejero Delegado | 11/02/2010 | 31/03/2011 |
TRANSOLVER SERVICE SA | Consejero | 11/02/2010 | 31/03/2011 |
F PEGASO SA | Consejero Delegado | 11/02/2010 | 14/03/2011 |
F PEGASO SA | Consejero | 11/02/2010 | 14/03/2011 |
ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA | Consejero | 22/05/2009 | 22/03/2010 |
ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA | Consejero Delegado | 22/05/2009 | 22/03/2010 |
MEDITERRANEA DE CAMIONES SL | Consejero Delegado | 25/02/2010 |
VINCULACIONES DE AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN
Apoderado
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 15, S 8, H M 65269, I/A 479 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Consejero
- Azañedo Gomez Esteban
- Bondesan Piero
- Franco Augusto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 14, S 8, H M 65269, I/A 477 (13/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: TRANSOLVER SERVICE SA
Consejero Delegado
- Azañedo Gomez Esteban
Consejero
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27084 , F 198, S 8, H M 235763, I/A 75 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-72-28
Empresa: F PEGASO SA
Consejero Delegado
- Azañedo Gomez Esteban
Consejero
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 221, S 8, H M 30765, I/A 97 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-28
Apoderado
- Azañedo Gomez Esteban
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 87, S 8, H M 65269, I/A 470 (06/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Apoderado
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 7, S 8, H M 65269, I/A 469 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Consejero
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26807 , F 7, S 8, H M 65269, I/A 468 (23/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Empresa: ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA
Consejero Delegado
- Azañedo Gomez Esteban
Consejero
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32480 , F 85, S 8, H B 26152, I/A 50 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-08
Empresa: MEDITERRANEA DE CAMIONES SL
Consejero Delegado
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165, L 5457, F 96, S 8, H V 79160, I/A 33 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-46
Empresa: F PEGASO SA
Consejero Delegado
- Azañedo Gomez Esteban
Consejero
- Azañedo Gomez Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1694 , F 221, S 8, H M 30765, I/A 95 (11/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-28
VER MAS ACTOS
Información de AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN
Mostramos los datos de AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZAÑEDO GOMEZ ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos