AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAETANO MOVIL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/04/2024 | |
IBERICAR QUERMOTOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/04/2024 | |
AUTOMOCION Y SERVICIOS ALBACETE SL | Administrador Unico | 21/07/2010 | |
ANGEL LUIS AZAÑA SL | Administrador Unico | 21/07/2010 |
VINCULACIONES DE AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS
Empresa: CAETANO MOVIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avila Amarilla Juan Manuel
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Cancela Jimenez Gema
- Castro Alvarez Daniel
- Gonzalez Arroyo Sonia
- Manada Aguado Ricardo
- Mingo Basail Jaime
- Nogueira Pereira Paulo Manuel
- Nova Palomares Juan Pedro
- Oliveira Da Silva Torres Hugo Manuel
- Olmos Mirones Elena
- Perez Vallejo Alberto
- Sinde Monteiro Pinto De Araujo Paulo Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 162, S 8, H M 443560, I/A 44 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: CAETANO MOVIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Avila Amarilla Juan Manuel
- Avila Amarilla Juan Manuel
- Avila Amarilla Juan Manuel
- Avila Amarilla Juan Manuel
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Caetano Ramos Miguel Pedro
- Castro Alvarez Daniel
- Castro Alvarez Daniel
- Castro Alvarez Daniel
- Castro Alvarez Daniel
- Cenzual Velasco Ana Isabel
- Fernandez Llorens Jose Luis
- Gonzalez Arroyo Sonia
- Gonzalez Arroyo Sonia
- Gonzalez Arroyo Sonia
- Gonzalez Arroyo Sonia
- Mingo Basail Jaime
- Mingo Basail Jaime
- Nogueira Pereira Paulo Manuel
- Nova Palomares Juan Pedro
- Oliveira Da Silva Torres Hugo Manuel
- Olmos Mirones Elena
- Olmos Mirones Elena
- Perez Vallejo Alberto
- Perez Vallejo Alberto
- Perez Vallejo Alberto
- Pinto De Sousa Barros Carlos-sergio
- Sinde Monteiro De Araujo Paulo Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 162, S 8, H M 443560, I/A 44 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Empresa: IBERICAR QUERMOTOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Avila Amarilla Juan Manuel
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Cancela Jimenez Gema
- Castro Alvarez Daniel
- Gonzalez Arroyo Sonia
- Manada Aguado Ricardo
- Mingo Basail Jaime
- Nogueira Pereira Paulo Manuel
- Nova Palomares Juan Pedro
- Oliveira Da Silva Torres Hugo Manuel
- Olmos Mirones Elena
- Perez Vallejo Alberto
- Sinde Monteiro Pinto De Araujo Paulo Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 51, S 8, H M 146075, I/A 43 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: IBERICAR QUERMOTOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 51, S 8, H M 146075, I/A 43 (01/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-68-28
Empresa: CAETANO MOVIL SL
Apoderado
- Avila Amarilla Juan Manuel
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Cenzual Velasco Ana Isabel
- Perez Vallejo Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 160, S 8, H M 443560, I/A 39 (16/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-119-28
Empresa: CAETANO MOVIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35725 , F 160, S 8, H M 443560, I/A 38 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-28
Empresa: IBERICAR QUERMOTOR SL
Apoderado
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 46, S 8, H M 146075, I/A 40 (07/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-31-28
Empresa: IBERICAR MOVIL SL
Apoderado
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30944 , F 97, S 8, H M 443560, I/A 28 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: IBERICAR TECHNIK SA
Apoderado
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33057 , F 183, S 8, H M 82442, I/A 51 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: GESTION PATRIMONIAL AZAÑA SL
Administrador Solidario
- Azaña Sanz Perez Angel Luis
- Azaña Sanz Vera Angel Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552, L 316, F 96, S 8, H AB 7435, I/A 6 (12/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-02
VER MAS ACTOS
Información de AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS
Mostramos los datos de AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZAÑA SANZ PEREZ ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos