AZA GARCIA ALFREDO
Informe ejecutivo de AZA GARCIA ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AZA GARCIA ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZA DENTAL STUDIO SL | Socio Unico | 29/07/2014 | 07/02/2022 |
AZA DENTAL STUDIO SL | Administrador Unico | 29/07/2014 | 07/02/2022 |
AZA DENTAL STUDIO SL | Liquidador | 07/02/2022 | 07/02/2022 |
LABORATORIO DENTAL AZA SL | Socio Unico | 10/12/2010 | 16/08/2021 |
LABORATORIO DENTAL AZA SL | Administrador Unico | 16/08/2021 |
VINCULACIONES DE AZA GARCIA ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZA GARCIA ALFREDO
Empresa: AZA DENTAL STUDIO SL
Liquidador
- Aza Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32507 , F 89, S 8, H M 585103, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Empresa: AZA DENTAL STUDIO SL
Administrador Unico
- Aza Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32507 , F 89, S 8, H M 585103, I/A 2 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Empresa: LABORATORIO DENTAL AZA SL
Administrador Unico
- Aza Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10874 , F 28, S 8, H M 171658, I/A 10 (16/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-28
Empresa: AZA DENTAL STUDIO SL
Administrador Unico
- Aza Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32507 , F 87, S 8, H M 585103, I/A 1 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Empresa: AZA DENTAL STUDIO SL
Socio Único
- Aza Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32507 , F 87, S 8, H M 585103, I/A 1 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-28
Empresa: LABORATORIO DENTAL AZA SL
Socio Único
- Aza Garcia Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10874 , F 28, S 8, H M 171658, I/A 9 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Información de AZA GARCIA ALFREDO
Mostramos los datos de AZA GARCIA ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZA GARCIA ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos