AZA BARAHONA ANGEL MARIA
Informe ejecutivo de AZA BARAHONA ANGEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AZA BARAHONA ANGEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECOVER GESTION DE CUENTAS A COBRAR SL | Apoderado | 19/05/2009 |
VINCULACIONES DE AZA BARAHONA ANGEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZA BARAHONA ANGEL MARIA
Empresa: IBERIA GLOBAL FORWARDERS SL
Liquidador
- Aza Barahona Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31909 , F 70, S 8, H M 574262, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Empresa: IBERIA GLOBAL FORWARDERS SL
Administrador Unico
- Aza Barahona Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31909 , F 70, S 8, H M 574262, I/A 3 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-28
Empresa: IBERIA GLOBAL FORWARDERS SL
Administrador Unico
- Aza Barahona Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31909 , F 67, S 8, H M 574262, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Empresa: NEWCARGO SL
Administrador Unico
- Aza Barahona Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23416 , F 169, S 8, H M 40721, I/A 10 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Apoderado
- Aza Barahona Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19355 , F 160, S 8, H M 339285, I/A 4 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-28
Consejero Delegado
- Aza Barahona Angel Maria
Consejero
- Alegre Diaz Maria Pilar
- Aza Barahona Angel Maria
- Lucea Martinez Rafael
- Muñoz Rodriguez Alfonso
Presidente
Secretario
- Aza Barahona Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19355 , F 160, S 8, H M 339285, I/A 3 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-99-28
Empresa: NEWCARGO SL
Administrador Unico
- Aza Barahona Angel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23416 , F 169, S 8, H M 40721, I/A 9 (15/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-17-28
Información de AZA BARAHONA ANGEL MARIA
Mostramos los datos de AZA BARAHONA ANGEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZA BARAHONA ANGEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos