AYUSO SANCHEZ JONATAN
Informe ejecutivo de AYUSO SANCHEZ JONATAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYUSO SANCHEZ JONATAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANYU 2000 SL | Administrador Solidario | 03/09/2018 | |
TTES MISAN 2017 SL | Socio Unico | 29/12/2017 | |
TTES MISAN 2017 SL | Administrador Unico | 29/12/2017 |
VINCULACIONES DE AYUSO SANCHEZ JONATAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUSO SANCHEZ JONATAN
Empresa: SANYU 2000 SL
Administrador Solidario
- Anastasoaiei Mihai
- Ayuso Sanchez Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35197 , F 2, S 8, H M 632907, I/A 2 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Empresa: SANYU 2000 SL
Administrador Unico
- Ayuso Sanchez Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35197 , F 2, S 8, H M 632907, I/A 2 (03/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-28
Empresa: TTES MISAN 2017 SL
Administrador Unico
- Ayuso Sanchez Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 71, S 8, H TO 40109, I/A 1 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-45
Empresa: TTES MISAN 2017 SL
Socio Único
- Ayuso Sanchez Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1655 , F 71, S 8, H TO 40109, I/A 1 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-7-45
Empresa: SANYU 2000 SL
Administrador Unico
- Ayuso Sanchez Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35197 , F 1, S 8, H M 632907, I/A 1 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Empresa: SANYU 2000 SL
Socio Único
- Ayuso Sanchez Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35197 , F 1, S 8, H M 632907, I/A 1 (10/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-28
Información de AYUSO SANCHEZ JONATAN
Mostramos los datos de AYUSO SANCHEZ JONATAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUSO SANCHEZ JONATAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos