AYUSO MEDINA FERMIN
Informe ejecutivo de AYUSO MEDINA FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYUSO MEDINA FERMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JARAMIEL SICAV | Apoderado | 17/05/2013 | |
JARAMIEL SICAV | Presidente | 13/05/2013 | |
JARAMIEL SICAV | Consejero | 11/05/2011 |
VINCULACIONES DE AYUSO MEDINA FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUSO MEDINA FERMIN
Empresa: FINANCIERA INBAY SICAV
Liquidador Suplente
Liquidador
- Ayuso Medina Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42204 , F 97, S 8, H M 251319, I/A 31 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Empresa: FINANCIERA INBAY SICAV
Consejero
- Ayuso Medina Carlos Enrique
- Ayuso Medina Fermin
- Ayuso Medina Maria Del Carmen
- Gallastegui Alcoz Iñigo
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
- Ayuso Medina Fermin
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42204 , F 97, S 8, H M 251319, I/A 31 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-28
Empresa: FINANCIERA INBAY SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15057 , F 155, S 8, H M 251319, I/A 27 (09/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-199-28
Empresa: JARAMIEL SICAV
Consejero
- Ayuso Medina Carlos
- Ayuso Medina Fermin
- Ayuso Medina Paloma
Presidente
- Ayuso Medina Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23047 , F 73, S 8, H M 18875, I/A 74 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Empresa: JARAMIEL SICAV
Consejero
- Ayuso Medina Carlos
- Ayuso Medina Fermin
- Ayuso Medina Paloma
Presidente
- Ayuso Medina Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23047 , F 70, S 8, H M 18875, I/A 65 (18/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-28
Empresa: FINANCIERA INBAY SICAV
Presidente
- Ayuso Medina Fermin
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15057 , F 152, S 8, H M 251319, I/A 21 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: FINANCIERA INBAY SICAV
Presidente
Secretario
- Ayuso Medina Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15057 , F 152, S 8, H M 251319, I/A 21 (26/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: FINANCIERA INBAY SICAV
Auditor
Consejero
- Ayuso Medina Fermin
- Ayuso Roig Fermin
- Gallastegui Alcoz Iñigo
Presidente
Secretario
- Ayuso Medina Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15057 , F 152, S 8, H M 251319, I/A 20 (21/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-163-28
Empresa: JARAMIEL SICAV
Apoderado
- Ayuso Medina Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23047 , F 67, S 8, H M 18875, I/A 58 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: JARAMIEL SICAV
Presidente
- Ayuso Medina Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23047 , F 67, S 8, H M 18875, I/A 57 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-28
VER MAS ACTOS
Información de AYUSO MEDINA FERMIN
Mostramos los datos de AYUSO MEDINA FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUSO MEDINA FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos