AYUSO LOPEZ JAVIER
Informe ejecutivo de AYUSO LOPEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYUSO LOPEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GORILLAGRILLZ BRAND SL | Administrador Unico | 12/08/2024 | |
GORILLAGRILLZ BRAND SL | Socio Unico | 12/08/2024 | |
BRINA SL | Administrador Solidario | 13/06/2024 | |
SOUTHERN PHARMA SPAIN SL | Socio Unico | 29/06/2020 | |
SOUTHERN PHARMA SPAIN SL | Administrador Unico | 29/06/2020 | |
NEWWAVES MARBELLA 2016 SL | Administrador Unico | 17/06/2016 | |
LUXURY SURFARIS SL | Administrador Solidario | 12/06/2015 |
VINCULACIONES DE AYUSO LOPEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUSO LOPEZ JAVIER
Empresa: GORILLAGRILLZ BRAND SL
Administrador Unico
- Ayuso Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193017, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-03
Empresa: GORILLAGRILLZ BRAND SL
Socio Único
- Ayuso Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H A 193017, I/A 1 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-03
Empresa: BRINA SL
Administrador Solidario
- Ayuso Lopez Javier
- Ayuso Lopez Jesus Angel
- Ayuso Lopez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 14927, I/A 8 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Empresa: BRINA SL
Consejero Delegado
- Ayuso Lopez Javier
- Ayuso Lopez Jesus Angel
- Ayuso Lopez Juan Carlos
- Ayuso Lopez Salvador
Consejero
- Ayuso Lopez Javier
- Ayuso Lopez Jesus Angel
- Ayuso Lopez Juan Carlos
- Ayuso Lopez Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 14927, I/A 8 (13/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-08
Empresa: SOUTHERN PHARMA SPAIN SL
Administrador Unico
- Ayuso Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 4854, F 33, S 8, H MA156116, I/A 1 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-29
Empresa: SOUTHERN PHARMA SPAIN SL
Socio Único
- Ayuso Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5947, L 4854, F 33, S 8, H MA156116, I/A 1 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-29
Empresa: TODO SURF TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Ayuso Lopez Javier
- Sanchez Del Aguila Rafael Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5400, L 4307, F 128, S 8, H MA128330, I/A 2 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Empresa: NEWWAVES MARBELLA 2016 SL
Administrador Unico
- Ayuso Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5527, L 4434, F 35, S 8, H MA134677, I/A 1 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-29
Empresa: LUXURY SURFARIS SL
Administrador Solidario
- Ayuso Lopez Javier
- Sanchez Del Aguila Rafael Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5411, L 4318, F 57, S 8, H MA128828, I/A 1 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-29
Empresa: TODO SURF TECHNOLOGY SL
Administrador Solidario
- Ayuso Lopez Javier
- Sanchez Del Aguila Rafael Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5400, L 4307, F 128, S 8, H MA128330, I/A 1 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-29
Información de AYUSO LOPEZ JAVIER
Mostramos los datos de AYUSO LOPEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUSO LOPEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos