AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO
Informe ejecutivo de AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PARAJE LOS ALAMITOS SL | Administrador Unico | 21/12/2020 | |
ALTOS DE OJUELOS SL | Administrador Mancomunado | 04/09/2020 | |
EXPLOTACIONES AGRARIAS LAS VIÑAS SA | Administrador Unico | 26/04/2019 | |
DOBASA CONTRATAS SL | Apoderado Solidario | 31/07/2018 | |
J CAMPOAMOR SA Y DRAINSAL SL UTE LEY 18 1982 DE 26 DE MAYO | Gerente Uni. | 17/06/2010 | |
GOYCA SA Y J CAMPOAMOR SA UTE | Gerente | 07/09/2009 |
VINCULACIONES DE AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO
Empresa: J CAMPOAMOR SA
Administrador Unico
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 38, S 8, H SE 8811, I/A 22 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-41
Empresa: PARAJE LOS ALAMITOS SL
Administrador Unico
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6964 , F 105, S 8, H SE128059, I/A 1 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-41
Empresa: ALTOS DE OJUELOS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Corvillo Jorge
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4575 , F 176, S 8, H SE 71634, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-41
Empresa: ALTOS DE OJUELOS SL
Administrador Mancomunado
- Aguilar Corvillo Angela Maria
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4575 , F 176, S 8, H SE 71634, I/A 5 (04/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS LAS VIÑAS SA
Administrador Unico
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 111, S 8, H SE 8302,bis , I/ 12 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS LAS VIÑAS SA
Administrador Unico
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 111, S 8, H SE 8302,bis , I/ 12 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-85-41
Empresa: J CAMPOAMOR SA
Administrador Unico
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 38, S 8, H SE 8811, I/A 21 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-41
Empresa: J CAMPOAMOR SA
Administrador Unico
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 38, S 8, H SE 8811, I/A 21 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-41
Empresa: DOBASA CONTRATAS SL
Apoderado Solidario
- Ayuso Campoamor Eduardo
- Lira Barrios Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2627 , F 115, S 8, H CO 39075, I/A 3 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-14
Empresa: EXPLOTACIONES AGRARIAS LAS VIÑAS SA
Administrador Unico
- Ayuso Campoamor Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5881 , F 111, S 8, H SE 8302,bis , I/ 10 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-41
VER MAS ACTOS
Información de AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO
Mostramos los datos de AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUSO CAMPOAMOR EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos