AYUSO ALIA JESUS
Informe ejecutivo de AYUSO ALIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AYUSO ALIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSFORMACIONES Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES SL | Administrador Unico | 12/04/2012 | 21/03/2017 |
TRANSFORMACIONES Y TRATAMIENTOS AMBIENTALES SL | Administrador Solidario | 20/02/2009 | 12/04/2012 |
ADAJA ENERGIAS RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 24/08/2011 | |
ADAJA ENERGIAS RENOVABLES SL | Liquidador | 24/08/2011 | 24/08/2011 |
CARDEÑOSA RENOVABLES SL | Administrador Solidario | 24/08/2011 | |
CARDEÑOSA RENOVABLES SL | Liquidador Solidario | 24/08/2011 | 24/08/2011 |
GESTION RURAL INTERMEDIACION ASESORAMIENTO SL | Administrador Solidario | 29/03/2011 |
VINCULACIONES DE AYUSO ALIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUSO ALIA JESUS
Administrador Unico
- Ayuso Alia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 72, S 8, H SG 5488, I/A 3 (21/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-40
Administrador Unico
- Ayuso Alia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 72, S 8, H SG 5488, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-40
Administrador Solidario
- Ayuso Alia Jesus
- Juan Carlos Cenalmor Velayos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 72, S 8, H SG 5488, I/A 2 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-40
Empresa: CARDEÑOSA RENOVABLES SL
Liquidador Solidario
- Ayuso Alia Jesus
- Cenalmor Velayos Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118, L 76, F 115, S 8, H AV 3999, I/A 3 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-05
Empresa: CARDEÑOSA RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Ayuso Alia Jesus
- Cenalmor Velayos Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 118, L 76, F 115, S 8, H AV 3999, I/A 3 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-05
Empresa: ADAJA ENERGIAS RENOVABLES SL
Liquidador
- Ayuso Alia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 31, S 8, H AV 4638, I/A 2 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-05
Empresa: ADAJA ENERGIAS RENOVABLES SL
Administrador Solidario
- Ayuso Alia Jesus
- Cenalmor Velayos Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 130, L 88, F 31, S 8, H AV 4638, I/A 2 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-05
Administrador Solidario
- Ayuso Alia Jesus
- Juan Carlos Cenalmor Velayos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 152 , F 64, S 8, H SG 3385, I/A 6 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-40
Administrador Solidario
- Ayuso Alia Jesus
- Juan Carlos Cenalmor Velayos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 70, S 8, H SG 5488, I/A 1 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-42-40
Información de AYUSO ALIA JESUS
Mostramos los datos de AYUSO ALIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUSO ALIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos