AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO
Informe ejecutivo de AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO LOGISTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO SA | Consejero | 26/10/2012 | 29/12/2014 |
CENTRO LOGISTICO DE TRANSPORTES DE CULLEREDO SA | Consejero | 09/08/2011 |
VINCULACIONES DE AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 55, S 8, H C 23687, I/A 13 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-15
Consejero
- Ayuntamiento De Culleredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 55, S 8, H C 23687, I/A 12 (26/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-15
Consejero
- Ayuntamiento De Culleredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 52, S 8, H C 23687, I/A NM3 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-15
Información de AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO
Mostramos los datos de AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos