AYORA RAMON BELEN
Informe ejecutivo de AYORA RAMON BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYORA RAMON BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLANEDUCAMIA SL | Administrador Unico | 21/10/2016 | |
ASTRO-SCUTUM SL | Administrador Unico | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE AYORA RAMON BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYORA RAMON BELEN
Empresa: PLANEDUCAMIA SL
Administrador Unico
- Ayora Ramon Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10188, L 7470, F 45, S 8, H V 172988, I/A 1 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-208-46
Empresa: SIXTO AYORA PEREZ SL
Apoderado Solidario
- Ayora Ramon Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5049, L 2357, F 62, S 8, H V 38142, I/A 13 (19/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-46
Empresa: ASTRO-SCUTUM SL
Administrador Unico
- Ayora Ramon Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 166, S 8, H V 145244, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-46
Empresa: SIXTO AYORA PEREZ SL
Administrador Unico
- Ayora Ramon Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5049, L 2357, F 62, S 8, H V 38142, I/A 11 (04/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-46
Información de AYORA RAMON BELEN
Mostramos los datos de AYORA RAMON BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYORA RAMON BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos