AYORA MARTIN SERGIO PEDRO
Informe ejecutivo de AYORA MARTIN SERGIO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYORA MARTIN SERGIO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYORA GIMENO DLSP 2011 SL | Apoderado | 16/03/2017 | 20/12/2022 |
AYORA GIMENO DLSP 2011 SL | Administrador Solidario | 13/06/2017 | 09/03/2022 |
VINCULACIONES DE AYORA MARTIN SERGIO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYORA MARTIN SERGIO PEDRO
Empresa: AYORA GIMENO DLSP 2011 SL
Apoderado
- Ayora Martin Sergio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 128, S 8, H L 30165, I/A 5 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-25
Empresa: AYORA GIMENO DLSP 2011 SL
Administrador Solidario
- Ayora Martin Sergio Pedro
- Gimeno Menendez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 128, S 8, H L 30165, I/A 3 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-25
Empresa: AYORA GIMENO DLSP 2011 SL
Administrador Solidario
- Ayora Martin Sergio Pedro
- Gimeno Menendez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 127, S 8, H L 30165, I/A 2 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-25
Empresa: AYORA GIMENO DLSP 2011 SL
Administrador Unico
Apoderado
- Ayora Martin Sergio Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1493 , F 122, S 8, H L 30165, I/A 1 (16/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-25
Información de AYORA MARTIN SERGIO PEDRO
Mostramos los datos de AYORA MARTIN SERGIO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYORA MARTIN SERGIO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos