AYO DIAZ FERNANDO
Informe ejecutivo de AYO DIAZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AYO DIAZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSTOLES SOLAR SL | Representante | 17/03/2023 | |
ALFONSIGO SL | Administrador Unico | 10/12/2018 | |
AYO DIAZ SL | Consejero | 07/08/2012 | |
AYO DIAZ SL | Secretario | 07/08/2012 | |
SAIL INCORP SL | Administrador Unico | 17/07/2012 | |
AYO SUAREZ SL | Administrador Unico | 30/08/2010 | |
BRANITY CONSULT SL | Administrador Solidario | 23/06/2009 |
VINCULACIONES DE AYO DIAZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYO DIAZ FERNANDO
Empresa: AYO DIAZ SA
Consejero
- Ayo Diaz Fernando
- Ayo Diaz Maria Isabel
- Ayo Diaz Sonia
- Diaz Garcia Encarnacion
Presidente
Secretario
- Ayo Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44208 , F 136, S 8, H M 107207, I/A 15 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: AYO DIAZ SA
Consejero Delegado
- Ayo Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44208 , F 136, S 8, H M 107207, I/A 15 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-28
Empresa: MOSTOLES SOLAR SL
Administrador Solidario
Representante
- Alonso Poza Alfredo
- Ayo Diaz Fernando
- Baños Torices Prudencio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28886 , F 113, S 8, H M 520127, I/A 3 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: MOSTOLES SOLAR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Representante
- Alonso Poza Alberto
- Ayo Diaz Fernando
- Baños Torices Prudencio
- Gutierrez Trapero Federico
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28886 , F 113, S 8, H M 520127, I/A 3 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: AYO DIAZ SA
Consejero Delegado
- Ayo Diaz Fernando
Consejero
- Ayo Diaz Fernando
- Ayo Diaz Maria Isabel
- Ayo Diaz Sonia
- Diaz Garcia Encarnacion
Presidente
Secretario
- Ayo Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6588 , F 104, S 8, H M 107207, I/A 14 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-28
Empresa: LA CASITA DE EL GUIJO SL
Administrador Solidario
- Ayo Diaz Fernando
- Fernandez Rodriguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17541 , F 92, S 8, H M 301500, I/A 8 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-28
Empresa: ALFONSIGO SL
Administrador Unico
- Ayo Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38437 , F 100, S 8, H M 683770, I/A 1 (10/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-240-28
Empresa: LA CASITA DE EL GUIJO SL
Administrador Solidario
- Ayo Diaz Fernando
- Fernandez Rodriguez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17541 , F 91, S 8, H M 301500, I/A 5 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: AYO DIAZ SA
Consejero Delegado
- Ayo Diaz Fernando
Consejero
- Ayo Diaz Fernando
- Ayo Diaz Maria Isabel
- Ayo Diaz Sonia
- Diaz Garcia Encarnacion
Presidente
Secretario
- Ayo Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6588 , F 104, S 8, H M 107207, I/A 13 (11/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-135-28
Empresa: LOOKING FOR QUALITY SL
Administrador Unico
- Ayo Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22737 , F 205, S 8, H M 406813, I/A 4 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
VER MAS ACTOS
Información de AYO DIAZ FERNANDO
Mostramos los datos de AYO DIAZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYO DIAZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos