AYMERICH LOBO PAZ
Informe ejecutivo de AYMERICH LOBO PAZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYMERICH LOBO PAZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARROCERIA CASA VALENTINA SL | Socio Unico | 31/12/2020 | 23/04/2024 |
ARROCERIA CASA VALENTINA SL | Administrador Unico | 31/12/2020 | 23/04/2024 |
ARROCERIA CASA VALENTINA SL | Administrador Solidario | 24/06/2015 | 31/12/2020 |
VINCULACIONES DE AYMERICH LOBO PAZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYMERICH LOBO PAZ
Empresa: ARROCERIA CASA VALENTINA SL
Administrador Unico
- Aymerich Lobo Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33606 , F 112, S 8, H M 604884, I/A 3 (23/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-84-28
Empresa: ARROCERIA CASA VALENTINA SL
Administrador Unico
- Aymerich Lobo Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33606 , F 111, S 8, H M 604884, I/A 2 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-28
Empresa: ARROCERIA CASA VALENTINA SL
Administrador Solidario
- Aymerich Lobo Paz
- Romeu Gutierrez De Soto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33606 , F 111, S 8, H M 604884, I/A 2 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-28
Empresa: ARROCERIA CASA VALENTINA SL
Socio Único
- Aymerich Lobo Paz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33606 , F 111, S 8, H M 604884, I/A 2 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-5-28
Empresa: ARROCERIA CASA VALENTINA SL
Administrador Solidario
- Aymerich Lobo Paz
- Romeu Gutierrez De Soto Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33606 , F 111, S 8, H M 604884, I/A 1 (24/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
Información de AYMERICH LOBO PAZ
Mostramos los datos de AYMERICH LOBO PAZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYMERICH LOBO PAZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos