AYMAMI BIDO MARIA JESUS
Informe ejecutivo de AYMAMI BIDO MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYMAMI BIDO MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FASHION BARCELONA ESTILISTAS Y CREATIVOS SL | Administrador Unico | 06/10/2020 | |
ABONIR COMERCIAL 21 SL | Administrador Unico | 25/05/2020 | |
FASHION PELUQUEROS Y ESTILISTAS SL | Socio Unico | 29/07/2015 | |
FASHION PELUQUEROS Y ESTILISTAS SL | Administrador Unico | 29/07/2015 | |
SIX ARMY STYLE SL | Administrador Unico | 01/04/2015 | |
GALIBENDI CALVIA SL | Administrador Unico | 20/08/2014 |
VINCULACIONES DE AYMAMI BIDO MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYMAMI BIDO MARIA JESUS
Administrador Unico
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45140 , F 89, S 8, H B 478114, I/A 5 (06/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-08
Empresa: ABONIR COMERCIAL 21 SL
Administrador Unico
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 203, S 8, H B 369252, I/A 7 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-08
Empresa: ABONIR COMERCIAL 21 SL
Administrador Unico
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 203, S 8, H B 369252, I/A 6 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-46-08
Empresa: FASHION PELUQUEROS Y ESTILISTAS SL
Administrador Unico
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33126 , F 175, S 8, H M 596182, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: FASHION PELUQUEROS Y ESTILISTAS SL
Socio Único
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33126 , F 175, S 8, H M 596182, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: SIX ARMY STYLE SL
Administrador Unico
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44593 , F 60, S 8, H B 460805, I/A 2 (01/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-08
Empresa: GALIBENDI CALVIA SL
Administrador Unico
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1874 , F 82, S 8, H PM 39848, I/A 4 (20/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-162-07
Empresa: ABONIR COMERCIAL 21 SL
Administrador Unico
- Aymami Bido Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 202, S 8, H B 369252, I/A 3 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Información de AYMAMI BIDO MARIA JESUS
Mostramos los datos de AYMAMI BIDO MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYMAMI BIDO MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos