AYLLON HERRERO CARMEN MARIA
Informe ejecutivo de AYLLON HERRERO CARMEN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYLLON HERRERO CARMEN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRANO CHICO SL | Administrador Unico | 16/01/2020 | |
KARENINA&SOREL SL | Administrador Unico | 16/10/2012 |
VINCULACIONES DE AYLLON HERRERO CARMEN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYLLON HERRERO CARMEN MARIA
Empresa: GRANO CHICO SL
Administrador Unico
- Ayllon Herrero Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38325 , F 23, S 8, H M 681893, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Empresa: GRANO CHICO SL
Administrador Solidario
- Ayllon Herrero Carmen Maria
- Perez Rodriguez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38325 , F 23, S 8, H M 681893, I/A 2 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Empresa: GRANO CHICO SL
Administrador Solidario
- Ayllon Herrero Carmen Maria
- Perez Rodriguez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38325 , F 21, S 8, H M 681893, I/A 1 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-215-28
Empresa: KARENINA&SOREL SL
Administrador Unico
- Ayllon Herrero Carmen Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30338 , F 26, S 8, H M 546022, I/A 1 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Información de AYLLON HERRERO CARMEN MARIA
Mostramos los datos de AYLLON HERRERO CARMEN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYLLON HERRERO CARMEN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos