AYLLON GARRIDO MONICA
Informe ejecutivo de AYLLON GARRIDO MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AYLLON GARRIDO MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES COTERUELO SL | Administrador Solidario | 11/06/2015 |
VINCULACIONES DE AYLLON GARRIDO MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYLLON GARRIDO MONICA
Empresa: LOREA TXAGORRITXU SL
Administrador Solidario
- Ayllon Garrido Monica
- Garcia De Cortazar Saez De Cortazar Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 18395, I/A 3 (18/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-186-01
Empresa: LOREA SAN PRUDENCIO SL
Administrador Solidario
- Ayllon Garrido Monica
- Garcia De Cortazar Saez De Cortazar Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 8295, I/A 6 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-01
Empresa: LOREA ADURTZA SL
Administrador Solidario
- Ayllon Garrido Monica
- Garcia De Cortazar Saez De Cortazar Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VI 18813, I/A 3 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-01
Empresa: LOREA ADURTZA SL
Administrador Solidario
- Ayllon Garrido Monica
- Garcia De Cortazar Saez De Cortazar Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 113, S 8, H VI 18813, I/A 1 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-01
Empresa: LOREA TXAGORRITXU SL
Administrador Solidario
- Ayllon Garrido Monica
- Garcia De Cortazar Saez De Cortazar Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 198, S 8, H VI 18395, I/A 1 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-01
Empresa: INVERSIONES COTERUELO SL
Administrador Solidario
- Ayllon Garrido Monica
- Garcia De Cortazar Saez De Cortazar Pedro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 76, S 8, H VI 17608, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-01
Información de AYLLON GARRIDO MONICA
Mostramos los datos de AYLLON GARRIDO MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYLLON GARRIDO MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos