AYESA GUIX JORGE
Informe ejecutivo de AYESA GUIX JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYESA GUIX JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUCASVE SL | Apoderado Solidario | 03/12/2019 | |
EUROAYCA SL | Apoderado Solidario | 03/12/2019 | |
EUROAYCA SL | Apoderado Solidario | 12/07/2017 | |
BARNAHOSPITAL SL | Apoderado Solidario | 25/11/2015 | |
BARNAHOSPITAL SL | Apoderado | 19/04/2013 |
VINCULACIONES DE AYESA GUIX JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYESA GUIX JORGE
Empresa: EUROAYCA SL
Apoderado Solidario
- Ayesa Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46011 , F 113, S 8, H B 37290, I/A 17 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Empresa: HUCASVE SL
Apoderado Solidario
- Ayesa Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43514 , F 112, S 8, H B 37222, I/A 30 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-08
Empresa: EUROAYCA SL
Apoderado Solidario
- Ayesa Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22403 , F 137, S 8, H B 37290, I/A 16 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-08
Empresa: BARNAHOSPITAL SL
Apoderado Solidario
- Ayesa Guix Antonio
- Ayesa Guix Jorge
- Ayesa Guix Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39559 , F 202, S 8, H B 350388, I/A 7 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-08
Empresa: BARNAHOSPITAL SL
Apoderado
- Ayesa Guix Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39559 , F 202, S 8, H B 350388, I/A 5 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Información de AYESA GUIX JORGE
Mostramos los datos de AYESA GUIX JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYESA GUIX JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos