AYERZA ATUCHA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de AYERZA ATUCHA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYERZA ATUCHA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS HERNIO SA | Presidente | 16/07/2015 | |
INDUSTRIAS HERNIO SA | Consejero | 24/11/2011 |
VINCULACIONES DE AYERZA ATUCHA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYERZA ATUCHA MARIA TERESA
Empresa: INDUSTRIAS HERNIO SA
Consejero
- Ayerza Atucha Maria Teresa
- Eraso Beloqui Maria Carmen
- Irazu Arruti Jose Ignacio
Presidente
- Ayerza Atucha Maria Teresa
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 21, S 8, H SS 309, I/A 16 (30/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-20
Empresa: INDUSTRIAS HERNIO SA
Consejero
- Ayerza Atucha Maria Teresa
- Eraso Beloqui Maria Carmen
Presidente
- Ayerza Atucha Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 21, S 8, H SS 309, I/A 15 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-175-20
Empresa: INDUSTRIAS HERNIO SA
Consejero
- Ayerza Atucha Maria Teresa
- Irazu Amondarain Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 19, S 8, H SS 309, I/A 13 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Empresa: INDUSTRIAS HERNIO SA
Consejero
Presidente
- Ayerza Atucha Maria Teresa
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 19, S 8, H SS 309, I/A 13 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Empresa: INDUSTRIAS HERNIO SA
Consejero
Presidente
Secretario
- Ayerza Atucha Maria Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 19, S 8, H SS 309, I/A 13 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-141-20
Empresa: INDUSTRIAS HERNIO SA
Consejero
- Ayerza Atucha Maria Teresa
Presidente
Secretario
- Ayerza Atucha Maria Teresa
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 983 , F 19, S 8, H SS 309, I/A 12 (24/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-20
Información de AYERZA ATUCHA MARIA TERESA
Mostramos los datos de AYERZA ATUCHA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYERZA ATUCHA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos