AYERRA FIGUEROA ALBERTO
Informe ejecutivo de AYERRA FIGUEROA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AYERRA FIGUEROA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LQSN CULTURA SL | Representante | 22/07/2022 | |
CERVERA Y FIGUEROA ASOCIADOS SLP | Administrador Unico | 28/07/2020 | |
INVERSIONES JALBER SL | Administrador Unico | 31/07/2017 | |
CERVERA Y FIGUEROA ASOCIADOS SL | Apoderado | 08/06/2017 |
VINCULACIONES DE AYERRA FIGUEROA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYERRA FIGUEROA ALBERTO
Empresa: LQSN CULTURA SL
Administrador Unico
Representante
- Ayerra Figueroa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43864 , F 21, S 8, H M 774064, I/A 1 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: CERVERA Y FIGUEROA ASOCIADOS SLP
Administrador Unico
- Ayerra Figueroa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32351 , F 177, S 8, H M 582376, I/A 5 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-28
Empresa: INVERSIONES JALBER SL
Administrador Unico
- Ayerra Figueroa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36256 , F 79, S 8, H M 651442, I/A 1 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: CERVERA Y FIGUEROA ASOCIADOS SL
Apoderado
- Ayerra Figueroa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32351 , F 175, S 8, H M 582376, I/A 2 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Información de AYERRA FIGUEROA ALBERTO
Mostramos los datos de AYERRA FIGUEROA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYERRA FIGUEROA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos