AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO ITACA SA | Administrador Solidario | 17/09/2010 |
VINCULACIONES DE AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO
Empresa: GRUPO ITACA SA
Administrador Solidario
- Ayerra Arriero Jose Antonio
- Figueroa Salan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 54, S 8, H M 61549, I/A 9 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-28
Empresa: GRUPO ITACA SA
Administrador Solidario
- Ayerra Arriero Jose Antonio
- Figueroa Salan Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 54, S 8, H M 61549, I/A 8 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-183-28
Empresa: GRUPO ITACA SA
Administrador Solidario
- Ayerra Arriero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 53, S 8, H M 61549, I/A 7 (17/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-28
Empresa: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ayerra Arriero Jose Antonio
- Ayerra Arriero Jose Antonio
- Fernandez Jimenez Juan Jesus
- Fuente Ortiz Maria Del Pilar De La
- Hermida Fernandez Maria Jose
- Lopez Posse German Jose
- Oliveira Dinis Joao Paulo
- Oliveira Dinis Joao Paulo
- Pombo Platas Maruxa
- Prado Mosquera Maria Sandra
- Varela Miguez Ramon Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3255 , F 98, S 8, H C 4045, I/A 957 (17/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-39-15
Información de AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AYERRA ARRIERO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos